Математика 4 класс Моро, Бантова часть 1, 2

Математика 4 класс Моро часть 1, 2

авторы: , , .
издательство: Просвещение 2016 год

Раздел:

Номер №6

852004 − (4560 + 27540 : 5)
690108 − (9382 * 6 + 3126 : 3)
200 * 15 * 4 * 5
12 * 5 * 250 * 4

Решение

852004 − (4560 + 27540 : 5) = 852004 − (4560 + 5508) = 85200410068 = 841936
$\snippet{name: long_division, x: 27540, y: 5}$

$\snippet{name: op_column, sign: '+', x: '4560', y: '5508', z: '10068'}$

$\snippet{name: op_column, sign: '-', x: '852004', y: '10068', z: '841936'}$

 
690108 − (9382 * 6 + 3126 : 3) = 690108 − (56292 + 1042) = 69010857334 = 632774
$\snippet{name: column_multiplication, x: 9382, y: 6}$

$\snippet{name: long_division, x: 3126, y: 3}$

$\snippet{name: op_column, sign: '+', x: '56292', y: '1042', z: '57334'}$

$\snippet{name: op_column, sign: '-', x: '690108', y: '57334', z: '632774'}$

 
200 * 15 * 4 * 5 = (100 * 2) * 15 * 4 * 5 = 100 * (2 * 5) * (15 * 4) = 100 * 10 * 60 = 1000 * 60 = 60000
 
12 * 5 * 250 * 4 = (12 * 5) * (250 * 4) = 60 * 1000 = 60000