Математика 4 класс Моро, Бантова часть 1, 2

Математика 4 класс Моро часть 1, 2

авторы: , , .
издательство: Просвещение 2016 год

Раздел:

Номер №71

(39000 + 530 * 400) : 100
54000840 * 300 : 10
5264 : 7 * 30
4384 : 8 * 50

Решение

(39000 + 530 * 400) : 100 = 251000 : 100 = 2510
 
54000840 * 300 : 10 = 54000252000 : 10 = 5400025200 = 28800
 
5264 : 7 * 30 = 752 * 30 = 22560
$\snippet{name: long_division, x: 5264, y: 7}$

$\snippet{name: op_column, sign: '×', x: '752  ', y: '30', z: '22560 '}$

 
4384 : 8 * 50 = 548 * 50 = 27400
$\snippet{name: long_division, x: 4384, y: 8}$

$\snippet{name: op_column, sign: '×', x: '548  ', y: '50', z: '27400 '}$