Математика 4 класс Моро, Бантова часть 1, 2

Математика 4 класс Моро часть 1, 2

авторы: , , .
издательство: Просвещение 2016 год

Раздел:

Номер №47

3092 * 500;
6307 * 900;
14238 : 7 * 300;
24436 : 4 * 50;509 * 400 : 5;
735 * 300 : 9.

Решение

3092 * 500 = 1546000
$\snippet{name: op_column, sign: '×', x: '3092    ', y: '500', z: '1546000'}$

6307 * 900 = 5676300
$\snippet{name: op_column, sign: '×', x: '6307    ', y: '900', z: '5676300 '}$

 
14238 : 7 * 300 = 2034 * 300 = 610200
$\snippet{name: long_division, x: 14238, y: 7}$

$\snippet{name: op_column, sign: '×', x: '2034    ', y: '300', z: '610200 '}$

 
24436 : 4 * 50 = 6109 * 50 = 305450
$\snippet{name: long_division, x: 24436, y: 4}$

$\snippet{name: op_column, sign: '×', x: '6109  ', y: '50', z: '305450 '}$

 
509 * 400 : 5 = 203600 : 5 = 40720
$\snippet{name: op_column, sign: '×', x: '509    ', y: '400', z: '203600 '}$

$\snippet{name: long_division, x: 203600, y: 5}$

 
735 * 300 : 9 = 220500 : 9 = 24500
$\snippet{name: op_column, sign: '×', x: '735    ', y: '300', z: '220500 '}$

$\snippet{name: long_division, x: 220500, y: 9}$