Математика 4 класс Моро, Бантова часть 1, 2

Математика 4 класс Моро часть 1, 2

авторы: , , .
издательство: Просвещение 2016 год

Раздел:

Номер №9

30000 : 100 * 1000;
30000 : 1000 * 100;
286 * 2192 : 3;
805 : 5 + 228 : 4;
140100 : 100;
140100100.

Решение

30000 : 100 * 1000 = 300 * 1000 = 300000
 
30000 : 1000 * 100 = 30 * 100 = 3000
 
286 * 2192 : 3 = 57264 = 508
$\snippet{name: column_multiplication, x: 286, y: 2}$

 
$\snippet{name: long_division, x: 192, y: 3}$

 
$\snippet{name: op_column, sign: '-', x: 572, y: 64, z: 508}$

 
805 : 5 + 228 : 4 = 161 + 57 = 218
$\snippet{name: long_division, x: 805, y: 5}$

 
$\snippet{name: long_division, x: 228, y: 4}$

 
$\snippet{name: op_column, sign: '+', x: 161, y: 57, z: 218}$

 
140100 : 100 = 1401
 
140100100 = 140000.