ГДЗ Математика 4 класс Моро, Бантова часть 1, 2

ГДЗ Математика 4 класс Моро, Бантова часть 1, 2

авторы: , , .
издательство: Просвещение 2016 год

Раздел:

ГДЗ учебник по математике 4 класс Моро. Часть 2. Страница 82. Номер №6

408 * 270 + 21008 : 808;
71370 : 234 + 695 * 50;
280084 : 28125 * 8;
(327 + 541350 : 450) : 3;
(31460 + 1040) : (1502400 : 120);
(7821375209) * 20745 * 308;
(992341 : 269 + 780) − 325 : 5;
434280 : 517 * 306 + 27449.
Проверь вычисления на калькуляторе.

Решение

408 * 270 + 21008 : 808 = 110160 + 26 = 110186
1) $\snippet{name: column_multiplication, x: 408, y: 27}$;
2) $\snippet{name: long_division, x: 21008, y: 808}$;
3) 110160 + 26 = 110186.
 
71370 : 234 + 695 * 50 = 305 + 34750 = 35055
1) $\snippet{name: long_division, x: 71370, y: 234}$;
2) $\snippet{name: column_multiplication, x: 695, y: 5}$;
3) $\snippet{name: op_column, sign: '+', x: '34750', y: '305', z: '35055'}$.
 
280084 : 28125 * 8 = 100031000 = 9003
1) $\snippet{name: long_division, x: 280084, y: 28}$;
2) $\snippet{name: column_multiplication, x: 128, y: 8}$;
3) $\snippet{name: op_column, sign: '-', x: '10003', y: '1000', z: '9003'}$.
 
(327 + 541350 : 450) : 3 = (327 + 1203) : 3 = 1530 : 3 = 510
1) $\snippet{name: long_division, x: 541350, y: 450}$;
2) $\snippet{name: op_column, sign: '+', x: '1203', y: '327', z: '1530'}$;
3) $\snippet{name: long_division, x: 1530, y: 3}$.
 
(31460 + 1040) : (1502400 : 120) = 32500 : (15020) = 32500 : 130 = 250
1) $\snippet{name: op_column, sign: '+', x: '31460', y: '1040', z: '32500'}$;
2) 2400 : 120 = 20;
3) 15020 = 130;
4) $\snippet{name: long_division, x: 32500, y: 130}$.
 
(7821375209) * 20745 * 308 = 3004 * 20713860 = 62182813860 = 607968
1) $\snippet{name: op_column, sign: '-', x: '78213', y: '75209', z: '3004'}$;
2) $\snippet{name: column_multiplication, x: 3004, y: 207}$;
3) $\snippet{name: column_multiplication, x: 308, y: 45}$;
4) $\snippet{name: op_column, sign: '-', x: '621828', y: '13860', z: '607968'}$.
 
(992341 : 269 + 780) − 325 : 5 = (3689 + 780) − 325 : 5 = 446965 = 4404
1) $\snippet{name: long_division, x: 992341, y: 269}$;
2) $\snippet{name: op_column, sign: '+', x: '3689', y: '780', z: '4469'}$;
3) $\snippet{name: long_division, x: 325, y: 5}$;
4) 446965 = 4404.
 
434280 : 517 * 306 + 27449 = 840 * 306 + 27449 = 257040 + 27449 = 284489
1) $\snippet{name: long_division, x: 434280, y: 517}$;
2) $\snippet{name: column_multiplication, x: 306, y: 84}$;
3) $\snippet{name: op_column, sign: '+', x: '257040', y: '27449', z: '284489'}$.




Instagram line