Математика 4 класс Моро, Бантова часть 1, 2

Математика 4 класс Моро часть 1, 2

авторы: , , .
издательство: Просвещение 2016 год

Раздел:

Номер №292

68432 : 94;
20703 : 67;
812 * 907;
470 * 302;
564 * 70564 * 60;
809 * 62 + 809 * 38.

Решение

68432 : 94 = 728
$\snippet{name: long_division, x: 68432, y: 94}$

 
20703 : 67 = 309
$\snippet{name: long_division, x: 20703, y: 67}$

 
812 * 907 = 736484
$\snippet{name: column_multiplication, x: 812, y: 907}$

 
470 * 302 = 141940

 
564 * 70564 * 60 = 564 * (7060) = 564 * 10 = 5640
 
809 * 62 + 809 * 38 = 809 * (62 + 38) = 809 * 100 = 80900