Математика 4 класс Моро, Бантова часть 1, 2

Математика 4 класс Моро часть 1, 2

авторы: , , .
издательство: Просвещение 2016 год

Раздел:

Номер №285

72960 : 19;
87220 : 14;
260 * 403 − (568 * 51840);
671 * 223 + (600087 * 40).

Решение

72960 : 19 = 3840
$\snippet{name: long_division, x: 72960, y: 19}$

 
87220 : 14 = 6230
$\snippet{name: long_division, x: 87220, y: 14}$

 
260 * 403 − (568 * 51840) = 104780 − (28401840) = 1047801000 = 103780
1)
$\snippet{name: column_multiplication, x: 26, y: 403}$
;
2)
$\snippet{name: column_multiplication, x: 568, y: 5}$
;
3) 28401840 = 1000;
4) 1047801000 = 103780
 
671 * 223 + (600087 * 40) = 149633 + (60003480) = 149633 + 2520 = 152153
1)
$\snippet{name: column_multiplication, x: 671, y: 223}$
;
2)
$\snippet{name: column_multiplication, x: 87, y: 4}$
;
3)
$\snippet{name: op_column, sign: '-', x: '6000', y: '3480', z: '2520'}$
;
4)
$\snippet{name: op_column, sign: '+', x: '149633', y: '2520', z: '152153'}$
.