Математика 4 класс Моро, Бантова часть 1, 2

Математика 4 класс Моро часть 1, 2

авторы: , , .
издательство: Просвещение 2016 год

Раздел:

Номер №239

8820 : 28;
2520 : 35;
32428 : 67;
20944 : 56;
(9 * 387 + 387) + 65 * 2;
10000 − (954 * 11954).

Решение

8820 : 28 = 315
$\snippet{name: long_division, x: 8820, y: 28}$

 
2520 : 35 = 72
$\snippet{name: long_division, x: 2520, y: 35}$

 
32428 : 67 = 484
$\snippet{name: long_division, x: 32428, y: 67}$

 
20944 : 56 = 374
$\snippet{name: long_division, x: 20944, y: 56}$

 
(9 * 387 + 387) + 65 * 2 = (10 * 387) + 130 = 3870 + 130 = 4000
1)
$\snippet{name: column_multiplication, x: 387, y: 9}$
;
2) 10 * 387 = 3870;
3) 65 * 2 = 130;
4) 3870 + 130 = 4000.
 
10000 − (954 * 11954) = 10000 − (954 * 10) = 100009540 = 460
1)
$\snippet{name: column_multiplication, x: 954, y: 11}$
;
2) 954 * 10 = 9540;
3)
$\snippet{name: op_column, sign: '-', x: '10000', y: '9540', z: '460'}$
.