Математика 4 класс Моро, Бантова часть 1, 2

Математика 4 класс Моро часть 1, 2

авторы: , , .
издательство: Просвещение 2016 год

Раздел:

Номер №14

986 * 134;
701 * 235;
809 * 350;
406 * 502;
34 * (1203920 : 70);
(1103420 : 90) * 25.

Решение

986 * 134 = 132124
$\snippet{name: column_multiplication, x: 986, y: 134}$

 
701 * 235 = 164735
$\snippet{name: column_multiplication, x: 701, y: 235}$

 
809 * 350 = 283150

 
406 * 502 = 203812

 
34 * (1203920 : 70) = 34 * (12056) = 34 * 64 = 2176
1)
$\snippet{name: long_division, x: 3920, y: 70}$
;
2) 12056 = 64;
3)
$\snippet{name: column_multiplication, x: 34, y: 64}$
.
 
(1103420 : 90) * 25 = (11038) * 25 = 72 * 25 = 1800
1)
$\snippet{name: long_division, x: 3420, y: 90}$
;
2) 11038 = 72;
3)
$\snippet{name: column_multiplication, x: 72, y: 25}$
.