Математика 4 класс Моро, Бантова часть 1, 2

Математика 4 класс Моро часть 1, 2

авторы: , , .
издательство: Просвещение 2016 год

Раздел:

Номер №?

4098 + 420 * 28 : 60;
709 * 19;
52070 * 14.

Решение

4098 + 420 * 28 : 60 = 4098 + 11760 : 60 = 4098 + 196 = 4294
1)
$\snippet{name: column_multiplication, x: 42, y: 28}$
;
2)
$\snippet{name: long_division, x: 11760, y: 60}$
;
3)
$\snippet{name: op_column, sign: '+', x: '4098', y: '196', z: '4294'}$
.
 
709 * 19 = 13471
$\snippet{name: column_multiplication, x: 709, y: 19}$

 
52070 * 14 = 728980
$\snippet{name: column_multiplication, x: 5207, y: 14}$