Математика 4 класс Моро, Бантова часть 1, 2

Математика 4 класс Моро часть 1, 2

авторы: , , .
издательство: Просвещение 2016 год

Раздел:

Номер №199

6000560 * 65 : 700;
156 * 82;
40136 * 21.

Решение

6000560 * 65 : 700 = 600036400 : 700 = 600052 = 5948
1) ;
2)
$\snippet{name: long_division, x: 36400, y: 700}$
;
3)
$\snippet{name: op_column, sign: '-', x: '6000', y: '52', z: '5948'}$
.
 
156 * 82 = 12792
$\snippet{name: column_multiplication, x: 156, y: 82}$

 
40136 * 21 = 842856
$\snippet{name: column_multiplication, x: 40136, y: 21}$