Математика 4 класс Моро, Бантова часть 1, 2

Математика 4 класс Моро часть 1, 2

авторы: , , .
издательство: Просвещение 2016 год

Раздел:

Номер №171

7961 * 84;
4524 * 56;
17356 * 23;
23815 * 16;
16440 : 60 * 40 + 8888;
15260 : 70 * 607777.

Решение

7961 * 84 = 668724
$\snippet{name: column_multiplication, x: 7961, y: 84}$

 
4524 * 56 = 253344
$\snippet{name: column_multiplication, x: 4524, y: 56}$

 
17356 * 23 = 399188
$\snippet{name: column_multiplication, x: 17356, y: 23}$

 
23815 * 16 = 381040
$\snippet{name: column_multiplication, x: 23815, y: 16}$

 
16440 : 60 * 40 + 8888 = 274 * 40 + 8888 = 10960 + 8888 = 19848
1)
$\snippet{name: long_division, x: 16440, y: 60}$
;
2)
$\snippet{name: op_column, sign: '×', x: '274   ', y: '40', z: '10960 '}$
;
3)
$\snippet{name: op_column, sign: '+', x: '10960', y: '8888', z: '19848'}$
.
 
15260 : 70 * 607777 = 218 * 607777 = 130807777 = 5303
1)
$\snippet{name: long_division, x: 15260, y: 70}$
;
2)
$\snippet{name: op_column, sign: '×', x: '218   ', y: '60', z: '13080 '}$
;
3)
$\snippet{name: op_column, sign: '-', x: '13080', y: '7777', z: '5303'}$
.