Математика 4 класс Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука

Математика 4 класс Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука

авторы: , , .
издательство: "Просвещение" 2015 год

Раздел:

Номер №7

Выполни действия.
483042 : 6 * 5 + 12704;
303580 : 4 * 96193;
221193 : 9 * 710057;
5800012 * 100 * 30;
902 + 17000 : 1000 * 4;
85000100 : 25 * 68.

Решение

483042 : 6 * 5 + 12704 = 80507 * 5 + 12704 = 402535 + 12704 = 415239
1)
$\snippet{name: long_division, x: 483042, y: 6}$
;
2)
$\snippet{name: column_multiplication, x: 80507, y: 5}$
;
3)
$\snippet{name: op_column, sign: '+', x: '402535', y: '12704', z: '415239'}$
.
 
303580 : 4 * 96193 = 75895 * 96193 = 6830556193 = 676862
1)
$\snippet{name: long_division, x: 303580, y: 4}$
;
2)
$\snippet{name: column_multiplication, x: 75895, y: 9}$
;
3)
$\snippet{name: op_column, sign: '-', x: '683055', y: '6193', z: '676862'}$
.
 
221193 : 9 * 710057 = 24577 * 710057 = 17203910057 = 161982
1)
$\snippet{name: long_division, x: 221193, y: 9}$
;
2)
$\snippet{name: column_multiplication, x: 24577, y: 7}$
;
3)
$\snippet{name: op_column, sign: '-', x: '172039', y: '10057', z: '161982'}$
.
 
5800012 * 100 * 30 = 580001200 * 30 = 5800036000 = 22000
1) 12 * 100 = 1200;
2) 1200 * 30 = 36000;
3) 5800036000 = 22000.
 
902 + 17000 : 1000 * 4 = 902 + 17 * 4 = 902 + 68 = 970
1) 17000 : 1000 = 17;
2) 17 * 4 = 68;
3) 902 + 68 = 970.
 
85000100 : 25 * 68 = 850004 * 68 = 85000272 = 84728
1) 100 : 25 = 4;
2)
$\snippet{name: column_multiplication, x: 68, y: 4}$
= 272;
3) 85000272 = 84728.