Математика 4 класс Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука

Математика 4 класс Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука

авторы: , , .
издательство: "Просвещение" 2015 год

Раздел:

Номер №28

Выполни вычисления.
(164 + 1036) : 100 * (980 : 4176);
(1400 + 600840 : 7 * 5) : 100 * 253.

Решение

(164 + 1036) : 100 * (980 : 4176) = 1200 : 100 * (245176) = 12 * 69 = 828
1)
$\snippet{name: op_column, sign: '+', x: '164', y: '1036', z: '1200'}$
;
2)
$\snippet{name: long_division, x: 980, y: 4}$
;
3)
$\snippet{name: op_column, sign: '-', x: '245', y: '176', z: '69'}$
;
4) 1200 : 100 = 12;
5)
$\snippet{name: column_multiplication, x: 12, y: 69}$
.
 
(1400 + 600840 : 7 * 5) : 100 * 253 = (2000120 * 5) : 100 * 253 = (2000600) : 100 * 253 = 1400 : 100 * 253 = 14 * 253 = 3542
1) 1400 + 600 = 2000;
2)
$\snippet{name: long_division, x: 840, y: 7}$
;
3) 120 * 5 = 600;
4) 2000600 = 1400;
5) 1400 : 100 = 14;
6)
$\snippet{name: column_multiplication, x: 14, y: 253}$
.