Математика 4 класс Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука

Математика 4 класс Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука

авторы: , , .
издательство: "Просвещение" 2015 год

Раздел:

Номер №16

Выполни вычисления.
325 * 20;
112 * 90;
148 * 60;
154 * 70;
470 * 20;
310 * 30;
103 * 80;
165 * 50.

Решение

325 * 20 = 6500
$\snippet{name: column_multiplication, x: 325, y: 2}$

 
112 * 90 = 10080
$\snippet{name: column_multiplication, x: 112, y: 9}$

 
148 * 60 = 8880
$\snippet{name: column_multiplication, x: 148, y: 6}$

 
154 * 70 = 10780
$\snippet{name: column_multiplication, x: 154, y: 7}$

 
470 * 20 = 9400
$\snippet{name: column_multiplication, x: 47, y: 2}$

 
310 * 30 = 9300
$\snippet{name: column_multiplication, x: 31, y: 3}$

 
103 * 80 = 8240
$\snippet{name: column_multiplication, x: 103, y: 8}$

 
165 * 50 = 8250
$\snippet{name: column_multiplication, x: 165, y: 5}$