Математика 4 класс Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука

Математика 4 класс Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука

авторы: , , .
издательство: "Просвещение" 2015 год

Раздел:

Номер №1

Выполни умножение.
163 * 305;
504 * 1403;
246 * 3009;
718 * 1005.

Решение

163 * 305 = 49715
$\snippet{name: column_multiplication, x: 163, y: 305}$

 
504 * 1403 = 707112
$\snippet{name: column_multiplication, x: 504, y: 1403}$

 
246 * 3009 = 740214
$\snippet{name: column_multiplication, x: 246, y: 3009}$

 
718 * 1005 = 721590
$\snippet{name: column_multiplication, x: 718, y: 1005}$