Математика 4 класс Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука

Математика 4 класс Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука

авторы: , , .
издательство: "Просвещение" 2015 год

Раздел:

Номер №4

Выполни вычисления.
5200 * 30 : 78 − (108 * 54557860) : 125;
8109 : 9 − (219 * 123 + 846) : 441.

Решение

5200 * 30 : 78 − (108 * 54557860) : 125 = 156000 : 78 − (5886057860) : 125 = 20001000 : 125 = 20008 = 1992
Вычисления:
$\snippet{name: column_multiplication, x: 108, y: 545}$
;
$\snippet{name: column_multiplication, x: 52, y: 3}$
;
$\snippet{name: long_division, x: 156000, y: 78}$
;
$\snippet{name: long_division, x: 1000, y: 125}$
.
 
8109 : 9 − (219 * 123 + 846) : 441 = 901 − (26937 + 846) : 441 = 90127783 : 441 = 90163 = 838
Вычисления:
$\snippet{name: column_multiplication, x: 219, y: 123}$
;
$\snippet{name: op_column, sign: '+', x: '26937', y: '846', z: '27783'}$
;
$\snippet{name: long_division, x: 8109, y: 9}$
;
$\snippet{name: long_division, x: 27783, y: 441}$
;
$\snippet{name: op_column, sign: '-', x: '901', y: '63', z: '838'}$
.