Математика 4 класс Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука

Математика 4 класс Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука

авторы: , , .
издательство: "Просвещение" 2015 год

Раздел:

Номер №1

Вычисли.
15600 * 27;
283 * 490;
1700 * 68;
119 * 7400.

Решение

15600 * 27 = 421200
$\snippet{name: column_multiplication, x: 156, y: 27}$

 
283 * 490 = 138670
$\snippet{name: column_multiplication, x: 283, y: 49}$

 
1700 * 68 = 115600
$\snippet{name: column_multiplication, x: 17, y: 68}$

 
119 * 7400 = 880600
$\snippet{name: column_multiplication, x: 119, y: 74}$