Математика 4 класс Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука

Математика 4 класс Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука

авторы: , , .
издательство: "Просвещение" 2015 год

Раздел:

Номер №1

Реши с объяснением.
2800 * 47;
572 * 30;
390 * 2300;
5000 * 140.

Решение

2800 * 47 = 131600
2800 − это 28 сотен, поэтому умножаем 28 на 47, а затем к полученному произведению дописываем справа два нуля.
$\snippet{name: column_multiplication, x: 28, y: 47}$

 
572 * 30 = 17160
30 − это 3 десятка, поэтому умножаем 572 на 3 и к полученному произведению дописываем справа один нуль.
$\snippet{name: column_multiplication, x: 572, y: 3}$

 
390 * 2300 = 897000
39 − это 39 десятков, а 2300 − это 23 сотни.
Перемножаем 39 на 23 и к полученному произведению дописываем справа три нуля.
$\snippet{name: column_multiplication, x: 39, y: 23}$

 
5000 * 140 = 700000
5000 − это 5 тыс., а 140 − это 14 десятков.
Перемножаем 5 на 14, и к полученному произведению дописываем справа четыре нуля.
$\snippet{name: column_multiplication, x: 14, y: 5}$