Математика 4 класс Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука

Математика 4 класс Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука

авторы: , , .
издательство: "Просвещение" 2015 год

Раздел:

Номер №5

Вычисли значения выражений.
(8610283602) : 500 * 354 + 64 * 105;
(16927235 * 72) * 250419008 : 36.

Решение

(8610283602) : 500 * 354 + 64 * 105 = 2500 : 500 * 354 + 6720 = 25 : 5 * 354 + 6720 = 5 * 354 + 6720 = 1770 + 6720 = 8490
Вычисления:
$\snippet{name: op_column, sign: '-', x: '86102', y: '83602', z: '2500'}$
;
$\snippet{name: column_multiplication, x: 354, y: 5}$
;
$\snippet{name: op_column, sign: '+', x: '1770', y: '6720', z: '8490'}$
.
 
(16927235 * 72) * 250419008 : 36 = (1692716920) * 2504528 = 7 * 2504528 = 17528528 = 17000
Вычисления:
$\snippet{name: column_multiplication, x: 235, y: 72}$
;
$\snippet{name: column_multiplication, x: 2504, y: 7}$
;
$\snippet{name: long_division, x: 19008, y: 36}$
.