Математика 4 класс Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука

Математика 4 класс Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука

авторы: , , .
издательство: "Просвещение" 2015 год

Раздел:

Номер №1

Выполни умножение.
657 * 234;
745 * 186;
1526 * 318;
2673 * 425.

Решение

657 * 234 = 153738
$\snippet{name: column_multiplication, x: 657, y: 234}$

 
745 * 186 = 138570
$\snippet{name: column_multiplication, x: 745, y: 186}$

 
1526 * 318 = 485268
$\snippet{name: column_multiplication, x: 1526, y: 318}$

 
2673 * 425 = 1136025
$\snippet{name: column_multiplication, x: 2673, y: 425}$