Математика 4 класс Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука

Математика 4 класс Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука

авторы: , , .
издательство: "Просвещение" 2015 год

Раздел:

Номер №5

Выполни действия.
19999 + 1;
800001;
178 * 35;
516 : 12;
6900912 : 38 * 5;
4050 : 50 * 1434.

Решение

19999 + 1 = 20000
 
800001 = 79999
 
178 * 35 = 6230
$\snippet{name: column_multiplication, x: 178, y: 35}$

 
516 : 12 = 43
$\snippet{name: long_division, x: 516, y: 12}$

 
6900912 : 38 * 5 = 690024 * 5 = 6900120 = 6780
1)
$\snippet{name: long_division, x: 912, y: 38}$
;
2)
$\snippet{name: column_multiplication, x: 24, y: 5}$
;
3)
$\snippet{name: op_column, sign: '-', x: '6900', y: '120', z: '6780'}$
.
 
4050 : 50 * 1434 = 405 : 5 * 1434 = 81 * 1434 = 113434 = 1100
1)
$\snippet{name: long_division, x: 405, y: 5}$
;
2)
$\snippet{name: column_multiplication, x: 81, y: 14}$
;
3) 113434 = 1100.