Математика 4 класс Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука

Математика 4 класс Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука

авторы: , , .
издательство: "Просвещение" 2015 год

Раздел:

Номер №6

Выполни действия.
(8960 : 70 + 202) * 3;
1000062400 : 400 * 28;
50500 − (28 * 300 + 1600) − 6570 : 90 * 126.

Решение

(8960 : 70 + 202) * 3 = (896 : 7 + 202) * 3 = (128 + 202) * 3 = 330 * 3 = 990
1)
$\snippet{name: long_division, x: 896, y: 7}$
;
2) 128 + 202 = 330;
3) 330 * 3 = 990.
 
1000062400 : 400 * 28 = 10000624 : 4 * 28 = 10000156 * 28 = 100004368 = 5632
1)
$\snippet{name: long_division, x: 624, y: 4}$
;
2)
$\snippet{name: column_multiplication, x: 156, y: 28}$
;
3)
$\snippet{name: op_column, sign: '-', x: '10000', y: '4368', z: '5632'}$
.
 
50500 − (28 * 300 + 1600) − 6570 : 90 * 126 = 50500 − (8400 + 1600) − 657 : 9 * 126 = 505001000073 * 126 = 405009198 = 31302
1)
$\snippet{name: op_column, sign: '×', x: '28    ', y: '300', z: '8400 '}$
;
2) 8400 + 1600 = 10000;
3)
$\snippet{name: long_division, x: 657, y: 9}$
;
4)
$\snippet{name: column_multiplication, x: 126, y: 73}$
;
5) 5050010000 = 40500;
6)
$\snippet{name: op_column, sign: '-', x: '40500', y: '9198', z: '31302'}$
.