Математика 5 класс Зубарева, Мордкович

Математика 5 класс Зубарева

авторы: , .
издательство: Мнемозина 2012

Посмотреть глоссарийДругие варианты решения
Раздел:

Номер №65

Придумайте, при помощи какого приема можно устно выполнить умножение на 50, 25, 125 и вычислите:
1) 17 * 50;
2) 43 * 50;
3) 53 * 50;
4) 122 * 50;
5) 28 * 25;
6) 36 * 25;
7) 52 * 25;
8) 84 * 25;
9) 208 * 25;
10) 364 * 25;
11) 448 * 25;
12) 560 * 25;
13) 192 * 125;
14) 112 * 125;
15) 296 * 125;
16) 344 * 125.

Решение 1

Чтобы устно умножить на 50, можно число умножить на 100, а затем поделить на 2.
17 * 50 = 17 * 100 : 2 = 1700 : 2 = 850

Решение 2

Чтобы устно умножить на 50, можно число умножить на 100, а затем поделить на 2.
43 * 50 = 43 * 100 : 2 = 4300 : 2 = 2150

Решение 3

Чтобы устно умножить на 50, можно число умножить на 100, а затем поделить на 2.
53 * 50 = 53 * 100 : 2 = 5300 : 2 = 2650

Решение 4

Чтобы устно умножить на 50, можно число умножить на 100, а затем поделить на 2.
122 * 50 = 122 * 100 : 2 = 12200 : 2 = 6100

Решение 5

Чтобы устно умножить на 25, можно число сначала поделить на 4, а затем умножить на 100.
28 * 25 = 28 : 4 * 100 = 7 * 100 = 700

Решение 6

Чтобы устно умножить на 25, можно число сначала поделить на 4, а затем умножить на 100.
36 * 25 = 36 : 4 * 100 = 9 * 100 = 900

Решение 7

Чтобы устно умножить на 25, можно число сначала поделить на 4, а затем умножить на 100.
52 * 25 = 52 : 4 * 100 = 13 * 100 = 1300

Решение 8

Чтобы устно умножить на 25, можно число сначала поделить на 4, а затем умножить на 100.
84 * 25 = 84 : 4 * 100 = 21 * 100 = 2100

Решение 9

Чтобы устно умножить на 25, можно число сначала поделить на 4, а затем умножить на 100.
208 * 25 = 208 : 4 * 100 = 52 * 100 = 5200

Решение 10

Чтобы устно умножить на 25, можно число сначала поделить на 4, а затем умножить на 100.
364 * 25 = 364 : 4 * 100 = 91 * 100 = 9100

Решение 11

Чтобы устно умножить на 25, можно число сначала поделить на 4, а затем умножить на 100.
448 * 25 = 448 : 4 * 100 = 112 * 100 = 11200

Решение 12

Чтобы устно умножить на 25, можно число сначала поделить на 4, а затем умножить на 100.
560 * 25 = 560 : 4 * 100 = 140 * 100 = 14000

Решение 13

Чтобы устно умножить на 125, можно число сначала поделить на 8, а затем умножить на 1000.
192 * 125 = 192 : 8 * 1000 = 24 * 1000 = 24000

Решение 14

Чтобы устно умножить на 125, можно число сначала поделить на 8, а затем умножить на 1000.
112 * 125 = 112 : 8 * 1000 = 14 * 1000 = 14000

Решение 15

Чтобы устно умножить на 125, можно число сначала поделить на 8, а затем умножить на 1000.
296 * 125 = 296 : 8 * 1000 = 37 * 1000 = 37000

Решение 16

Чтобы устно умножить на 125, можно число сначала поделить на 8, а затем умножить на 1000.
344 * 125 = 344 : 8 * 1000 = 43 * 1000 = 43000
Посмотреть глоссарийДругие варианты решения