Математика 5 класс Виленкин, Жохов, Чесноков

Учебник по математике 5 класс Виленкин

авторы: , , , .
издательство: Мнемозина 2013 год

Посмотреть глоссарийДругие варианты решения

Номер №765

Вычислите наиболее простым способом:
а) 500 * 182 * 2;
6) 12 * 21 * 25;
в) 125 * 65 * 8;
г) 8 * 309 * 50;
д) 4 * 429 * 25;
е) 16 * 23 * 125.

Решение a

500 * 182 * 2 = 500 * 2 * 182 = 1000 * 182 = 182000

Решение б

12 * 21 * 25 = 12 * 25 * 21 = 300 * 21 = 6300

Решение в

125 * 65 * 8 = 125 * 8 * 65 = 1000 * 65 = 65000

Решение г

8 * 309 * 50 = 8 * 50 * 309 = 400 * 309 = 123600

Решение д

4 * 429 * 25 = 4 * 5 * 429 = 100 * 429 = 42900

Решение e

16 * 23 * 125 = (2 * 23) * (8 * 125) = 46 * 1000 = 46000
Посмотреть глоссарийДругие варианты решения