Математика 5 класс Виленкин, Жохов, Чесноков

Учебник по математике 5 класс Виленкин

авторы: , , , .
издательство: Мнемозина 2013 год

Посмотреть глоссарийДругие варианты решения

Номер №688

Вычислите наиболее простым способом:
а) 4 * 19 * 25;
6) 8 * 15 * 125;
в) 250 * 35 * 8;
г) 50 * 75 * 2;
д) 16 * 47 * 125;
е) 40 * 8 * 25 * 125.

Решение а

4 * 19 * 25 = (4 * 25) * 19 = 100 * 19 = 1900

Решение б

8 * 15 * 125 = 15 * (125 * 8) = 15 * 1000 = 15000

Решение в

250 * 35 * 8 = (250 * 4) * (2 * 35) = 1000 * 70 = 70000

Решение г

50 * 75 * 2 = (50 * 2) * 75 = 100 * 75 = 7500

Решение д

16 * 47 * 125 = (2 * 47) * (8 * 125) = 94 * 1000 = 94000

Решение e

40 * 8 * 25 * 125 = (125 * 8) * (40 * 25) = 1000 * 1000 = 1000000
Посмотреть глоссарийДругие варианты решения