Математика 5 класс Никольский, Потапов, Решетников

Учебник по математике 5 класс Никольский

авторы: , , .
издательство: Просвещение 2017 год

Посмотреть глоссарий

Номер №138

Объясните как выполнено умножение:
а)
$\snippet{name: column_multiplication, x: 748, y: 6}$
;
б)
$\snippet{name: column_multiplication, x: 973, y: 50}$
;
в)
$\snippet{name: column_multiplication, x: 7050, y: 7}$
;
г)
$\snippet{name: column_multiplication, x: 926, y: 38}$
;
д)
$\snippet{name: column_multiplication, x: 326, y: 502}$
;
е)
$\snippet{name: column_multiplication, x: 4830, y: 4900}$
.

Решение а

8 умножим на 6 − получим 48, 8 пишем, 4 запоминаем; 4 умножим на 6 получим 24, да ещё 4 запомнили, будет 28, 8 пишем, 2 запоминаем;
7 умножим на 6 − получим 42, да еще 2 запомнили, будет 44, пишем 44.

Решение б

Так как 973 * 50 = 973 * 5 * 10, то можно сначала умножить 973 на 5 и полученный результат умножить на 10, т.е. приписать к нему справа нуль. Поэтому 5 пишем под 3, а ноль приписываем справа. 3 умножим на 5 − получим 15, 5 пишем, 1 запоминаем;
7 умножим на 5 − получим 35, да еще 1 запомнили, будет 36, 6 пишем, 3 запоминаем;
9 умножим на 5 − получим 45, да еще 3 запомнили, будет 48, пишем 48.

Решение в

Так как 7050 * 7 = 705 * 10 * 7, то можно сначала умножить 705 на 7 и полученный результат умножить на 10, т.е. приписать к нему справа нуль. Поэтому 7 пишем под 5, а ноль приписываем справа. 5 умножим на 7 − получим 35. 5 пишем, 3 запоминаем;
0 умножим на 7 − получим 0, да еще 3 запомнили, будет 3. 3 пишем;
7 умножим на 7 − получим 49, пишем 49.

Решение г

6 умножим на 8 − получим 48, 8 пишем, 4 запоминаем; 2 умножим на 8 − получим 16, да еще 4 запомнили, будет 20, 0 пишем, 2 запоминаем;
9 умножим на 8 − получим 72, да еще 2 запомнили, будет 74, пишем 74.
Теперь умножим 926 на 3, полученные результаты начинаем записывать под 0.
6 умножим на 3 − получим 18, 8 пишем, 1 запоминаем;
2 умножим на 3 − получим 6, да еще 1 запомнили, будет 7, 7 пишем;
9 умножим на 3 − получим 27, пишем 27.
Теперь складываем: 8 сносим, 0 + 8 = 8, пишем 8, 4 + 7 = 11, 1 пишем, 1 запоминаем, 7 + 7 = 14, да 1 запоминали, будет 15, 5 пишем, 1 запоминаем. 2 сносим, да 1 запоминали, пишем 3.

Решение д

6 умножим на 2 − получим 12, 2 пишем, 1 запоминаем;
2 умножим на 2 − получим 4, да еще 1 запомнили, будет 5, 5 пишем;
3 умножим на 2 − получим 4, да еще 1 запомнили, будет 5, 5 пишем;
3 умножим на 2 − получим 6, пишем 6.
Если также последовательно умножить 326 на 0, то в записи получим 000, где последний нуль записывается под 5. Эту запись можно опустить. Теперь умножим 326 на 5, полученные результаты начнем записывать под 6. 6 умножим на 5 − получим 30, 0 пишем, 3 запоминаем;
2 умножим на 5 − получим 10, да еще 3 запомнили, будет 13, 3 пишем, 1 запоминаем;
3 умножим на 5 − получим 15, да 1 запоминали, будет 16, пишем 16. Теперь складываем: 2 сносим, 5 сносим, 6 + 0 = 6, 3 сносим, 6 сносим, 1 сносим.

Решение е

Так как 4830 * 4900 = 483 * 10 * 49 * 100, то можно сначала умножить 483 на 49 и полученный результат умножить на 1000, т.е. приписать к нему справа нули. Поэтому 9 пишем под 3, а нули приписываем справа.
3 умножим на 9 − получаем 27, 7 пишем, 2 запоминаем;
8 умножим на 9 − получим 72, да еще 2 запомнили, будет 74, 4 пишем, 7 запоминаем; 4 умножим на 9 − получим 36, да 7 запоминали, будет 43, пишем 43. Теперь умножим 483 на 4, полученные результаты начнём записывать под 4. 3 умножим на 4 − получим 12, 2 пишем, 1 запоминаем;
8 умножим на 4 − получим 32, да еще 1 запомнили, будет 33, 3 пишем, 3 запоминаем;
4 4 умножим на 4 − получим 16, да 3 запоминали, будет 19, пишем 19. Теперь складываем: сначала сносим нули, затем сносим 7, 4 + 2 = 6, пишем 6;
3 + 3 = 6, пишем 6;
4 + 9 = 13, 3 пишем 1 запоминаем;
1 сносим, да 1 запоминали, пишем 2.
Посмотреть глоссарий