Математика 5 класс Никольский, Потапов, Решетников

Учебник по математике 5 класс Никольский

авторы: , , .
издательство: Просвещение 2017 год

Посмотреть глоссарий

Номер №1101

Выполните действия:
а) ((16000 : 321640 : 82) : 15 * 7000192000) : 40;
б) ((97264 : 8 + 1284200 : 100) : 1000 * 7 + 947) * 100;
в) ((24 * 250 + 18 * 350) : 60 * 400 + (44 * 4500 + 108 * 1500) : 20) : 400;
г) (64 * 125 + 128 * 75) : 800 * 5000 − (300 * 400 + 5107 * 800) : 70;
д) (24347420 : 8105 + 572580 : 180) * 504 + 18999380 : 9223;
е) (31440 + 1040 : (1502400 : (67 + 53)) * 20) : 385 + 1001;
ж) 960 : (2000 : (10002 − (6085 + 2926) − 966));
з)
$\frac{(367710 : 35 - 2335242 : 329) * 375}{((16531 * 343 + 763 * 1099) : 718 - 65) * 71}$
;
и)
$\frac{(41811 : 1267 + 506 * (3000 - 2877)) : 153}{(1293516 : 1827 - 608597 : 907) * 11}$
.

Решение а

((16000 : 321640 : 82) : 15 * 7000192000) : 40 = ((2000 : 4820 : 41) : 15 * 7000192000) : 40 = ((50020) : 15 * 7 * 1000192000) : 40 = ((480 : 15) * 7 * 1000192 * 1000) : 40 = ((160 : 5) * 7192) * 1000 : 40 = ((100 : 5 + 60 : 5) * 7192) * 100 : 4 = ((20 + 12) * 7192) * 100 : 4 = ((20 * 7 + 12 * 7) − 192) * 100 : 4 = ((140 + 84) − 192) * 100 : 4 = (224192) * 100 : 4 = 32 * 100 : 4 = 32 * 25 = 30 * 25 + 2 * 25 = 750 + 50 = 800

Решение б

((97264 : 8 + 1284200 : 100) : 1000 * 7 + 947) * 100 = ((97264 : 8 + 12842 : 1) : 1000 * 7 + 947) * 100 = ((88000 + 8000 + 1000 + 264) : 8 + 12842) : 1000 * 7 + 947) * 100 = ((88000 : 8 + 8000 : 8 + 1000 : 8 + 264 : 8) + 12842) : 1000 * 7 + 947) * 100 = ((11000 + 1000 + 125 + 33) + 12842) : 1000 * 7 + 947) * 100 = ((12158 + 12842) : 1000 * 7 + 947) * 100 = ((12158 + 12840 + 2) : 1000 * 7 + 947) * 100 = ((12160 + 12840) : 1000 * 7 + 947) * 100 = (25000 : 1000 * 7 + 947) * 100 = (25 * 7 + 947) * 100 = (20 * 7 + 5 * 7 + 947) * 100 = (140 + 35 + 947) * 100 = (140 + 10 + 22 + 3 + 947) * 100 = (150 + 22 + 950) * 100 = 1122 * 100 = 112200

Решение в

((24 * 250 + 18 * 350) : 60 * 400 + (44 * 4500 + 108 * 1500) : 20) : 400 = (((6 * 4) * (25 * 10) + (6 * 3) * (35 * 10)) : 60 * 400 + ((4 * 11) * (45 * 100) + (4 * 27) * (15 * 100)) : 20) : 400 = ((4 * 25 + 3 * 35) * 60 : 60 * 400 + (11 * 45 + 27 * 15) * 400 : 20) : 400 = ((100 + 105) * 400 + (11 * 3 * 15 + 27 * 15) * 400 : 20) : 400 = (205 * 400 + (11 * 3 + 27) * 15 * 400 : 20) : 400 = (205 * 400 + (33 + 27) * 15 * 400 : 20) : 400 = (205 * 400 + 60 * 15 * 400 : 20) : 400 = (205 + 60 * 15 : 20) * 400 : 400 = 205 + 900 : 20 = 205 + 45 = 250

Решение г

(64 * 125 + 128 * 75) : 800 * 5000 − (300 * 400 + 5107 * 800) : 70 = (64 * (5 * 25) + (2 * 64) * (3 * 25)) : 8 * 50 − −(300 * 40 * 10 + 5107 * 80 * 10) : 70 = (5 * (64 * 25) + (2 * 3) * (64 * 25)) : 8 * 50 − (300 * 40 + 5107 * 80) * 10 : 70 = 64 * 25 * (5 + 2 * 3) : 8 * 50 − (300 * 40 + 5107 * 40 * 2) * 1 : 7 = 64 * 25 * (5 + 6) : 8 * 50 − (2 * 150 + 5107 * 2) * 40 : 7 = 8 * 8 * 25 * 11 : 8 * 50 − (150 + 5107) * 80 : 7 = 8 * 25 * 11 * 50 − (4900 + 350 + 7) * 80 : 7 = 8 * 25 * 11 * 5 * 10 − (4900 : 7 + 350 : 7 + 7 : 7) * 80 = 80 * 25 * 11 * 5 − (4900 : 7 + 350 : 7 + 7 : 7) * 80 = 80 * 25 * 11 * 5 − (700 + 50 + 1) * 80 = 80 * (25 * 11 * 5751) = 80 * (125 * 11751) = 80 * (1375751) = 80 * (1375751) = 80 * 624 = (600 * 8 + 20 * 8 + 4 * 8) * 10 = (4800 + 160 + 32) * 10 = 4992 * 10 = 49920

Решение д

(24347420 : 8105 + 572580 : 180) * 504 + 18999380 : 9223 = (3004 + 3181) * 504 + 2060 = 6185 * 504 + 2060 = 3117240 + 2060 = 3119300

Решение е

(31440 + 1040 : (1502400 : (67 + 53)) * 20) : 385 + 1001 = (31440 + 1040 : (1502400 : 120) * 20) : 395 + 1001 = (31440 + 1040 : (15020) * 20) : 395 + 1001 = (31440 + 1040 : 130 * 20) : 395 + 1001 = (31440 + 104 : 13 * 20) : 395 + 1001 = (8 * 3930 + 8 * 20) : 395 + 1001 = 8 * (3930 + 20) : 395 + 1001 = 8 * 3950 : 395 + 1001 = 8 * 10 + 1001 = 80 + 1001 = 1081

Решение ж

960 : (2000 : (10002 − (6085 + 2926) − 966)) = 960 : (2000 : (10002 − (6085 + 2925 + 1) − 966)) = 960 : (2000 : (100029011966)) = 960 : (2000 : (991966)) = 960 : (2000 : 25) = 960 : 80 = 12

Решение з

$\frac{(367710 : 35 - 2335242 : 329) * 375}{((16531 * 343 + 763 * 1099) : 718 - 65) * 71} = \frac{(10506 - 7098) * 375}{((5670133 + 838537) : 718 - 65) * 71} = \frac{3408 * 375}{(6508670 : 718 - 65) * 71} = \frac{1278000}{(9065 - 65) * 71} = \frac{1278000}{(9065 - 65) * 71} = \frac{1278000}{9000 * 71} = \frac{1278000}{639000} = \frac{1278}{639} = 2$

Решение и

$\frac{(41811 : 1267 + 506 * (3000 - 2877)) : 153}{(1293516 : 1827 - 608597 : 907) * 11} = \frac{(33 + 506 * 123) : 153}{(708 - 671) * 11} = \frac{(33 + 62238) : 153}{37 * 11} = \frac{62271 : 153}{407} = \frac{407}{407} = 1$
Посмотреть глоссарий