Математика 4 класс Моро, Бантова часть 1, 2

Математика 4 класс Моро часть 1, 2

авторы: , , .
издательство: Просвещение 2016 год

Раздел:

Номер №65

Объясни, как вычислили произведения.
1) 25 * 47 * 4 = 25 * 4 * 47 = 100 * 47 = 4700;
2) 7 * 50 * 6 * 2 = (7 * 6) * (50 * 2) = 42 * 100 = 4200.

Решение 1

25 * 47 * 4 = 25 * 4 * 47 = 100 * 47 = 4700
От перемены мест множителей произведение не меняется, поэтому сначала умножим 25 на 4 и получим 100, а затем уже 100 умножим на 47, приписав к числу 47 два нуля.

Решение 2

7 * 50 * 6 * 2 = (7 * 6) * (50 * 2) = 42 * 100 = 4200
От перемены мест множителей произведение не меняется, поэтому сгруппируем множители так, чтобы сначала умножить 7 на 6, выполнив обычное табличное умножение и получив 42, потом 50 умножим на 2, получим 100, а затем умножим 42 на 100, приписав к числу 42 два нуля.