Математика 4 класс Моро, Бантова часть 1, 2

Математика 4 класс Моро часть 1, 2

авторы: , , .
издательство: Просвещение 2016 год

Раздел:

Номер №7

Вычисли.
1)
8014132 * 54 + 44892 : 36;
7068 + 93840 : 46506 * 18;
1285282 * 75 : 47 + 14472 : 18.
2)
(47868 + 112812) : 52 + (27333 + 18615) : 84;
(4060038956) * 33 − (1510014125) * 11;
(576 + 126828 : 542) * (406 * 11747000);
(119430119 * 805) : (148 + 8536 : 88).

Решение 1

8014132 * 54 + 44892 : 36 = 80147128 + 1247 = 886 + 1247 = 2133
1)
$\snippet{name: column_multiplication, x: 132, y: 54}$
;
2)
$\snippet{name: long_division, x: 44892, y: 36}$
;
3)
$\snippet{name: op_column, sign: '-', x: '8014', y: '7128', z: '886'}$
;
4)
$\snippet{name: op_column, sign: '+', x: '886', y: '1247', z: '2133'}$
.
 
7068 + 93840 : 46506 * 18 = 7068 + 20409108 = 91089108 = 0
1)
$\snippet{name: long_division, x: 93840, y: 46}$
;
2)
$\snippet{name: column_multiplication, x: 506, y: 18}$
;
3)
$\snippet{name: op_column, sign: '+', x: '7068', y: '2040', z: '9108'}$
;
4) 91089108 = 0.
 
1285282 * 75 : 47 + 14472 : 18 = 128521150 : 47 + 804 = 1285450 + 804 = 835 + 804 = 1639
1)
$\snippet{name: column_multiplication, x: 282, y: 75}$
;
2)
$\snippet{name: long_division, x: 21150, y: 47}$
;
3)
$\snippet{name: long_division, x: 14472, y: 18}$
;
4)
$\snippet{name: op_column, sign: '-', x: '1285', y: '450', z: '835'}$
;
5)
$\snippet{name: op_column, sign: '+', x: '835', y: '804', z: '1639'}$
.

Решение 2

(47868 + 112812) : 52 + (27333 + 18615) : 84 = 160680 : 52 + 45948 : 84 = 3090 + 547 = 3637
1)
$\snippet{name: op_column, sign: '+', x: '47868', y: '112812', z: '160680'}$
;
2)
$\snippet{name: op_column, sign: '+', x: '27333', y: '18615', z: '45948'}$
;
3)
$\snippet{name: long_division, x: 160680, y: 52}$
;
4)
$\snippet{name: long_division, x: 45948, y: 84}$
;
5)
$\snippet{name: op_column, sign: '+', x: '3090', y: '547', z: '3637'}$
.
 
(4060038956) * 33 − (1510014125) * 11 = 1644 * 33975 * 11 = 5425210725 = 43527
1)
$\snippet{name: op_column, sign: '-', x: '40600', y: '38956', z: '1644'}$
;
2)
$\snippet{name: op_column, sign: '-', x: '15100', y: '14125', z: '975'}$
;
3)
$\snippet{name: column_multiplication, x: 1644, y: 33}$
;
4)
$\snippet{name: column_multiplication, x: 95, y: 11}$
;
5)
$\snippet{name: op_column, sign: '-', x: '54252', y: '10725', z: '43527'}$
.
 
(576 + 126828 : 542) * (406 * 11747000) = (576 + 234) * (4750247000) = 810 * 502 = 406620
1)
$\snippet{name: long_division, x: 126828, y: 542}$
;
2)
$\snippet{name: op_column, sign: '+', x: '576', y: '234', z: '810'}$
;
3)
$\snippet{name: column_multiplication, x: 406, y: 117}$
;
4)
$\snippet{name: op_column, sign: '-', x: '47502', y: '47000', z: '502'}$
;
5)
$\snippet{name: column_multiplication, x: 810, y: 502}$
.
 
(119430119 * 805) : (148 + 8536 : 88) = (19943095795) : (148 + 97) = 103635 : 245 = 423
1)
$\snippet{name: column_multiplication, x: 119, y: 805}$
;
2)
$\snippet{name: op_column, sign: '-', x: '119430', y: '95795', z: '103635'}$
;
3)
$\snippet{name: long_division, x: 8536, y: 88}$
;
4)
$\snippet{name: op_column, sign: '+', x: '148', y: '97', z: '245'}$
;
5)
$\snippet{name: long_division, x: 103635, y: 245}$
.