Математика 4 класс Моро, Бантова часть 1, 2

Математика 4 класс Моро часть 1, 2

авторы: , , .
издательство: Просвещение 2016 год

Раздел:

Номер №18

17370 : 45 * 67;
540 * 72 : 40 : 9;
36075 : 37 * 25;
39900 : 2 * 12;
1131 : 13;
1092 : 14.

Решение

17370 : 45 * 67 = 386 * 67 = 25862
1)
$\snippet{name: long_division, x: 17370, y: 45}$
;
2)
$\snippet{name: column_multiplication, x: 386, y: 67}$
.
 
540 * 72 : 40 : 9 = 38880 : 40 : 9 = 972 : 9 = 108
1)
$\snippet{name: column_multiplication, x: 54, y: 72}$
;
2)
$\snippet{name: long_division, x: 38880, y: 40}$
;
3)
$\snippet{name: long_division, x: 972, y: 9}$
.
 
36075 : 37 * 25 = 975 * 25 = 24375
1)
$\snippet{name: long_division, x: 36075, y: 37}$
;
2)
$\snippet{name: column_multiplication, x: 975, y: 25}$
.
 
39900 : 2 * 12 = 1596 * 12 = 19152
1)
$\snippet{name: long_division, x: 39900, y: 2}$
;
2)
$\snippet{name: column_multiplication, x: 1596, y: 12}$
.
 
1131 : 13 = 87
$\snippet{name: long_division, x: 1131, y: 13}$

 
1092 : 14 = 78
$\snippet{name: long_division, x: 1092, y: 14}$