Математика 4 класс Моро, Бантова часть 1, 2

Математика 4 класс Моро часть 1, 2

авторы: , , .
издательство: Просвещение 2016 год

Раздел:

Номер №191

1780 * 23;
7820 * 36;
607 * 250;
706 * 304;
14490 : 70 * 31;
184200 : 600 * 67.

Решение

1780 * 23 = 40940

 
7820 * 36 = 281520

 
607 * 250 = 151750

 
706 * 304 = 214624
$\snippet{name: column_multiplication, x: 706, y: 304}$

 
14490 : 70 * 31 = 207 * 31 = 6417
1)
$\snippet{name: long_division, x: 14490, y: 70}$
;
2)
$\snippet{name: column_multiplication, x: 207, y: 31}$
.
 
184200 : 600 * 67 = 307 * 67 = 20569
1)
$\snippet{name: long_division, x: 184200, y: 600}$
;
2)
$\snippet{name: column_multiplication, x: 307, y: 67}$
.