Математика 4 класс Моро, Бантова часть 1, 2

Математика 4 класс Моро часть 1, 2

авторы: , , .
издательство: Просвещение 2016 год

Раздел:

Номер №145

670 * 20052800 : 40;
657450 : 90 + 83 * 600;
(612237240037) : 40;
70 * (10010099800).

Решение

670 * 20052800 : 40 = 1340001320 = 132680
1)
$\snippet{name: column_multiplication, x: 67, y: 2}$
;
2)
$\snippet{name: long_division, x: 52800, y: 40}$
;
3)
$\snippet{name: op_column, sign: '-', x: '134000', y: '1320', z: '132680'}$
.
 
657450 : 90 + 83 * 600 = 7305 + 49800 = 57105
1)
$\snippet{name: long_division, x: 657450, y: 90}$
;
2)
$\snippet{name: column_multiplication, x: 83, y: 6}$
;
3)
$\snippet{name: op_column, sign: '+', x: '7305', y: '49800', z: '57105'}$
.
 
(612237240037) : 40 = 372200 : 40 = 9305
1)
$\snippet{name: op_column, sign: '-', x: '612237', y: '240037', z: '372200'}$
;
2)
$\snippet{name: long_division, x: 372200, y: 40}$
.
 
70 * (10010099800) = 70 * 300 = 21000
1)
$\snippet{name: op_column, sign: '-', x: '100100', y: '99800', z: '300'}$
;
2) 70 * 300 = 21000.