Математика 4 класс Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука

Математика 4 класс Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука

авторы: , , .
издательство: "Просвещение" 2015 год

Раздел:

Номер №8

Выполни действия.
36 * 270 + 125 * 84 − (24156 + 316044) : 100;
(1251899) * 28 * 100 − (19206 * 132) * 57.

Решение

36 * 270 + 125 * 84 − (24156 + 316044) : 100 = 9720 + 10500340200 : 100 = 202203402 = 16818
1)
$\snippet{name: column_multiplication, x: 270, y: 36}$
;
2)
$\snippet{name: column_multiplication, x: 125, y: 84}$
;
3)
$\snippet{name: op_column, sign: '+', x: '24156', y: '316044', z: '340200'}$
;
4) 340200 : 100 = 3402;
5)
$\snippet{name: op_column, sign: '+', x: '9720', y: '10500', z: '20220'}$
;
6)
$\snippet{name: op_column, sign: '-', x: '20220', y: '3402', z: '16818'}$
.
 
(1251899) * 28 * 100 − (19206 * 132) * 57 = 352 * 28 * 100 − (1920792) * 57 = 9856 * 1001128 * 57 = 98560064296 = 921304
1)
$\snippet{name: op_column, sign: '-', x: '1251', y: '899', z: '352'}$
;
2)
$\snippet{name: column_multiplication, x: 132, y: 6}$
;
3)
$\snippet{name: op_column, sign: '-', x: '1920', y: '792', z: '1128'}$
;
4)
$\snippet{name: column_multiplication, x: 352, y: 28}$
;
5) 9856 * 100 = 985600;
6)
$\snippet{name: column_multiplication, x: 1128, y: 57}$
;
7)
$\snippet{name: op_column, sign: '-', x: '985600', y: '64296', z: '921304'}$
.