Математика 4 класс Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука

Математика 4 класс Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука

авторы: , , .
издательство: "Просвещение" 2015 год

Раздел:

Номер №1

Выполни умножение.
427 * 38;
214 * 52;
1084 * 16;
2905 * 75;
49204 * 47;
84077 * 29;
15008 * 75;
60105 * 34.

Решение

427 * 38 = 16266
$\snippet{name: column_multiplication, x: 427, y: 38}$

 
214 * 52 = 11128
$\snippet{name: column_multiplication, x: 214, y: 52}$

 
1084 * 16 = 17344
$\snippet{name: column_multiplication, x: 1084, y: 16}$

 
2905 * 75 = 217875
$\snippet{name: column_multiplication, x: 2905, y: 75}$

 
49204 * 47 = 2312588
$\snippet{name: column_multiplication, x: 49204, y: 47}$

 
84077 * 29 = 2438233
$\snippet{name: column_multiplication, x: 84077, y: 29}$

 
15008 * 75 = 1125600
$\snippet{name: column_multiplication, x: 15008, y: 75}$

 
60105 * 34 = 2043570
$\snippet{name: column_multiplication, x: 60105, y: 34}$