Математика 4 класс Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука

Математика 4 класс Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука

авторы: , , .
издательство: "Просвещение" 2015 год

Раздел:

Номер №1

Выполни действия.
269 * 43;
105 * 86;
1784 * 26;
6895 * 75;
28604 * 57;
82097 * 48;
14003 * 35;
30207 * 62.

Решение

269 * 43 = 11567
$\snippet{name: column_multiplication, x: 269, y: 43}$

 
105 * 86 = 9030
$\snippet{name: column_multiplication, x: 105, y: 86}$

 
1784 * 26 = 46384
$\snippet{name: column_multiplication, x: 1784, y: 26}$

 
6895 * 75 = 517125
$\snippet{name: column_multiplication, x: 6895, y: 75}$

 
28604 * 57 = 1630428
$\snippet{name: column_multiplication, x: 28604, y: 57}$

 
82097 * 48 = 3940656
$\snippet{name: column_multiplication, x: 82097, y: 48}$

 
14003 * 35 = 490105
$\snippet{name: column_multiplication, x: 14003, y: 35}$

 
30207 * 62 = 1872834
$\snippet{name: column_multiplication, x: 30207, y: 62}$