Математика 4 класс Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука

Математика 4 класс Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука

авторы: , , .
издательство: "Просвещение" 2015 год

Раздел:

Номер №5

Выполни вычисления.
4500028529
2160019054
420026 + 289870
108404 + 420296
528 : (800 : 100)
100 * (534 : 89)
19 * (780 : 15)
648 : (816 : 34)
32 * 24 : 48
210 * 4 : 14
980 : 35 * 28
804 : 12 * 14

Решение

4500028529 = 16471
$\snippet{name: op_column, sign: '-', x: '45000', y: '28529', z: '16471'}$

 
2160019054 = 2546
$\snippet{name: op_column, sign: '-', x: '21600', y: '19054', z: '2546'}$

 
420026 + 289870 = 709896
$\snippet{name: op_column, sign: '+', x: '420026', y: '289870', z: '709896'}$

 
108404 + 420296 = 528700
$\snippet{name: op_column, sign: '+', x: '108404', y: '420296', z: '528700'}$

 
528 : (800 : 100) = 528 : 8 = 66
$\snippet{name: long_division, x: 528, y: 8}$

 
100 * (534 : 89) = 100 * 6 = 600
$\snippet{name: long_division, x: 534, y: 89}$

 
19 * (780 : 15) = 19 * 52 = 988
$\snippet{name: long_division, x: 780, y: 15}$

$\snippet{name: column_multiplication, x: 19, y: 52}$

 
648 : (816 : 34) = 648 : 24 = 27
$\snippet{name: long_division, x: 816, y: 34}$

$\snippet{name: long_division, x: 648, y: 24}$

 
32 * 24 : 48 = 768 : 48 = 16
$\snippet{name: column_multiplication, x: 32, y: 24}$

$\snippet{name: long_division, x: 768, y: 48}$

 
210 * 4 : 14 = 840 : 14 = 60
$\snippet{name: column_multiplication, x: 210, y: 4}$

$\snippet{name: long_division, x: 840, y: 14}$

 
980 : 35 * 28 = 28 * 28 = 784
$\snippet{name: long_division, x: 980, y: 35}$

$\snippet{name: column_multiplication, x: 28, y: 28}$

 
804 : 12 * 14 = 67 * 14 = 938
$\snippet{name: long_division, x: 804, y: 12}$

$\snippet{name: column_multiplication, x: 67, y: 14}$