Математика 4 класс Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука

Математика 4 класс Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука

авторы: , , .
издательство: "Просвещение" 2015 год

Раздел:

Номер №6

Выполни вычисления.
12 * 70;
26 * 30;
80014 * 50;
400 + 27 * 30;
900 − (17 * 20640 : 2);
(324 + 18 * 30) : 8 * 9.

Решение

12 * 70 = 12 * 7 * 10 = 84 * 10 = 840;
 
26 * 30 = 26 * 3 * 10 = 78 * 10 = 780;
 
80014 * 50 = 80014 * 5 * 10 = 80070 * 10 = 800700 = 100;
 
400 + 27 * 30 = 400 + 27 * 3 * 10 = 400 + 81 * 10 = 400 + 810 = 1210;
 
900 − (17 * 20640 : 2) = 900 − (340320) = 90020 = 880;
 
(324 + 18 * 30) : 8 * 9 = (324 + 18 * 3 * 10) : 8 * 9 = (324 + 54 * 10) : 8 * 9 = (324 + 540) : 8 * 9 = 864 : 8 * 9 = 108 * 9 = 972.
$\snippet{name: long_division, x: 864, y: 8}$

 
$\snippet{name: column_multiplication, x: 108, y: 9}$