Математика 4 класс Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука

Математика 4 класс Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука

авторы: , , .
издательство: "Просвещение" 2015 год

Раздел:

Номер №6

Вычисли значения выражений.
712 * 306 + 158314 : 26;
28 * (8006753296) + 6302;
290268 : 36 + 514 * 407;
(9070548 * 160) : 25 + 4986;
800 * 10032490 : 57 + 10486 : 98;
4428 : 123 − (32 * 81626000) : 14;
(8032595) : 37 * 5010000 : 40;
(20655 : 85 + 757) * (6370 : 18229).

Решение

712 * 306 + 158314 : 26 = 217872 + 6089 = 223961
1)
$\snippet{name: column_multiplication, x: 712, y: 306}$
;
2)
$\snippet{name: long_division, x: 158314, y: 26}$
;
3)
$\snippet{name: op_column, sign: '+', x: '217872', y: '6089', z: '223961'}$
.
 
28 * (8006753296) + 6302 = 28 * 26771 + 6302 = 74958 + 6302 = 755890
1)
$\snippet{name: op_column, sign: '-', x: '80067', y: '53296', z: '26771'}$
;
2)
$\snippet{name: column_multiplication, x: 26771, y: 28}$
;
3)
$\snippet{name: op_column, sign: '+', x: '74958', y: '6302', z: '755890'}$
.
 
290268 : 36 + 514 * 407 = 8063 + 209198 = 217261
1)
$\snippet{name: long_division, x: 290268, y: 36}$
;
2)
$\snippet{name: column_multiplication, x: 514, y: 407}$
;
3)
$\snippet{name: op_column, sign: '+', x: '209198', y: '8063', z: '217261'}$
.
 
(9070548 * 160) : 25 + 4986 = (907057680) : 25 + 4986 = 83025 : 25 + 4986 = 3321 + 4986 = 8307
1)
$\snippet{name: column_multiplication, x: 48, y: 16}$
;
2)
$\snippet{name: op_column, sign: '-', x: '90705', y: '7680', z: '83025'}$
;
3)
$\snippet{name: long_division, x: 83025, y: 25}$
;
4)
$\snippet{name: op_column, sign: '+', x: '3321', y: '4986', z: '8307'}$
.
 
800 * 10032490 : 57 + 10486 : 98 = 80000570 + 107 = 79430 + 107 = 79537
1) 800 * 100 = 80000;
2)
$\snippet{name: long_division, x: 32490, y: 57}$
;
3)
$\snippet{name: long_division, x: 10486, y: 98}$
;
4)
$\snippet{name: op_column, sign: '-', x: '80000', y: '570', z: '79430'}$
;
5)
$\snippet{name: op_column, sign: '+', x: '79430', y: '107', z: '79537'}$
.
 
4428 : 123 − (32 * 81626000) : 14 = 36 − (2611226000) : 14 = 36112 : 14 = 368 = 28
1)
$\snippet{name: column_multiplication, x: 816, y: 32}$
;
2)
$\snippet{name: op_column, sign: '-', x: '26112', y: '26000', z: '112'}$
;
3)
$\snippet{name: long_division, x: 4428, y: 123}$
;
4)
$\snippet{name: long_division, x: 112, y: 14}$
;
5) 368 = 28.
 
(8032595) : 37 * 5010000 : 40 = 7437 : 37 * 50250 = 201 * 50250 = 10050250 = 9800
1)
$\snippet{name: op_column, sign: '-', x: '8032', y: '595', z: '7437'}$
;
2)
$\snippet{name: long_division, x: 7437, y: 37}$
;
3)
$\snippet{name: column_multiplication, x: 201, y: 5}$
;
4)
$\snippet{name: long_division, x: 10000, y: 40}$
;
5)
$\snippet{name: op_column, sign: '-', x: '10050', y: '250', z: '9800'}$
.
 
(20655 : 85 + 757) * (6370 : 18229) = (243 + 757) * (3529) = 1000 * 6 = 6000
1)
$\snippet{name: long_division, x: 20655, y: 85}$
;
2)
$\snippet{name: op_column, sign: '+', x: '237', y: '757', z: '1000'}$
;
3)
$\snippet{name: long_division, x: 6370, y: 182}$
;
4) 3529 = 6;
5) 1000 * 6 = 6000.