Главная

Математика 4 класс Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука

Математика 4 класс Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука

авторы: , , .
издательство: "Просвещение" 2015 год

Раздел:

Номер №3

Выполни вычисления удобным способом.
1)
37 + 22 + 13 + 28;
69 + 14 + 31 + 86;
580198;
765287;
80378;
60145.
2)
15 * 7 * 2;
50 * 9 * 6;
25 * 13 * 4;
4 * 19 * 25;
8 * 25 * 2;
6 * 17 * 15;
6 * 12 * 20 * 5;
2 * 18 * 25 * 2;
4 * 14 * 50 * 2.
3)
3198 − (270 + 198);
5000 − (1607 + 303);
12024 − (24 + 590);
40 * 25 * 76;
186 * 5 * 20;
8 * 125 * 37;
15000 : (300 * 2);
6400 : (20 * 50);
15000 : (300 * 5).

Решение 1

37 + 22 + 13 + 28 = (37 + 13) + (22 + 28) = 50 + 50 = 100;
69 + 14 + 31 + 86 = (69 + 31) + (14 + 86) = 100 + 100 = 200;
580198 = (600200) − (202) = 40018 = 382;
765287 = (800300) − (3513) = 50022 = 478;
80378 = (80080) + 3 + 2 = 720 + 5 = 725;
60145 = (60050) + 1 + 5 = 550 + 6 = 556.

Решение 2

15 * 7 * 2 = (15 * 2) * 7 = 30 * 7 = 210;
50 * 9 * 6 = (50 * 6) * 9 = 300 * 9 = 2700;
25 * 13 * 4 = (25 * 4) * 13 = 100 * 13 = 1300;
4 * 19 * 25 = (25 * 4) * 19 = 100 * 19 = 1900;
8 * 25 * 2 = 8 * (25 * 2) = 8 * 50 = 400;
6 * 17 * 15 = (2 * 3) * (10 + 7) * 15 = (2 * 15) * 3 * (10 + 7) = 30 * 3 * (10 + 7) * 15 = (2 * 15) * 3 * (10 + 7) = 90 * (10 + 7) = 90 * 7 + 90 * 10 = 630 + 900 = 1530;
6 * 12 * 20 * 5 = (6 * 12) * (20 * 5) = 72 * 100 = 7200;
2 * 18 * 25 * 2 = (2 * 25 * 2) * 18 = 100 * 18 = 1800;
4 * 14 * 50 * 2 = (4 * 14) * (50 * 2) = 56 * 100 = 5600.

Решение 3

3198 − (270 + 198) = (3198198) − 270 = 3000270 = 2730;
5000 − (1607 + 303) = 50001910 = 3090;
12024 − (24 + 590) = (1202424) + 590 = 12000 + 590 = 12000590 = 11410;
40 * 25 * 76 = (40 * 25) * 76 = 1000 * 76 = 76000;
186 * 5 * 20 = 186 * 100 = 18600;
8 * 125 * 37 = (8 * 125) * 37 = 1000 * 37 = 37000;
15000 : (300 * 2) = 15000 : 300 : 2 = 150 : 3 : 2 = 50 : 2 = 25;
6400 : (20 * 50) = 6400 : (20 * 50) = 6400 : 1000 = 6 (ост. 400);
15000 : (300 * 5) = 15000 : 1500 = 10.