Главная

Математика 4 класс Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука

Математика 4 класс Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука

авторы: , , .
издательство: "Просвещение" 2015 год

Раздел:

Номер №24

Выполни действия.
500000 − (805434 : 906 + 406 * 907);
(276318 : 903) * (100008492) − 61448;
563 * 475500315 : 235 + 655815;
8014132 * 54 + 44892 : 36 + 17867.

Решение

500000 − (805434 : 906 + 406 * 907) = 500000 − (889 + 368242) = 500000369131 = 130869
1)
$\snippet{name: long_division, x: 805434, y: 906}$
;
2)
$\snippet{name: column_multiplication, x: 406, y: 907}$
;
3)
$\snippet{name: op_column, sign: '+', x: '368242', y: '889', z: '369131'}$
;
4)
$\snippet{name: op_column, sign: '-', x: '500000', y: '369131', z: '130869'}$
.
 
(276318 : 903) * (100008492) − 61448 = 306 * 150861448 = 46144861448 = 400000
1)
$\snippet{name: long_division, x: 276318, y: 903}$
;
2)
$\snippet{name: op_column, sign: '-', x: '10000', y: '8492', z: '1508'}$
;
3)
$\snippet{name: column_multiplication, x: 1508, y: 306}$
;
4)
$\snippet{name: op_column, sign: '-', x: '461448', y: '61448', z: '400000'}$
.
 
563 * 475500315 : 235 + 655815 = 2674252129 + 655815 = 265296 + 655815 = 921111
1)
$\snippet{name: column_multiplication, x: 563, y: 475}$
;
2)
$\snippet{name: long_division, x: 500315, y: 235}$
;
3)
$\snippet{name: op_column, sign: '-', x: '267425', y: '2129', z: '265296'}$
;
4)
$\snippet{name: op_column, sign: '+', x: '265296', y: '655815', z: '921111'}$
.
 
8014132 * 54 + 44892 : 36 + 17867 = 80147128 + 1247 + 17867 = 886 + 1247 + 17867 = 2133 + 17867 = 20000
1)
$\snippet{name: column_multiplication, x: 132, y: 54}$
;
2)
$\snippet{name: long_division, x: 44892, y: 36}$
;
3)
$\snippet{name: op_column, sign: '-', x: '8014', y: '7128', z: '886'}$
;
4)
$\snippet{name: op_column, sign: '+', x: '886', y: '1247', z: '2133'}$
;
5)
$\snippet{name: op_column, sign: '+', x: '2133', y: '17867', z: '20000'}$
.