Главная

Математика 4 класс Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука

Математика 4 класс Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука

авторы: , , .
издательство: "Просвещение" 2015 год

Раздел:

Номер №10

Выполни действия.
480 : 24;
500 : 25;
600 : 12;
800 : 16;
264 : 12 * 35;
396 * 25 : 45;
169 : (1300 : 100);
196 : (2800 : 200).

Решение

480 : 24 = 20
$\snippet{name: long_division, x: 480, y: 24}$

 
500 : 25 = 20
$\snippet{name: long_division, x: 500, y: 25}$

 
600 : 12 = 50
$\snippet{name: long_division, x: 600, y: 12}$

 
800 : 16 = 50
$\snippet{name: long_division, x: 800, y: 16}$

 
264 : 12 * 35 = 22 * 35 = 770
$\snippet{name: long_division, x: 264, y: 12}$
;
$\snippet{name: column_multiplication, x: 22, y: 35}$
.
 
396 * 25 : 45 = 9900 : 45 = 220
$\snippet{name: column_multiplication, x: 396, y: 25}$
;
$\snippet{name: long_division, x: 9900, y: 45}$
.
 
169 : (1300 : 100) = 169 : 13 = 13
$\snippet{name: long_division, x: 169, y: 13}$

 
196 : (2800 : 200) = 196 : 28 : 2 = 196 : 14 = 14
$\snippet{name: long_division, x: 196, y: 14}$